Carrière et palmarès de Alfons Dobler
Alfons Dobler
Informations Générales sur l'entraîneur de
Données personnelles
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
1/7/1999
Fin de Contrato
30/6/2001
Compétition
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
20/07/1991
3
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCR Altach | 0 | 01-07-1999 | 30-06-2001 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
FC Vaduz | 0 | 01-07-1997 | 30-06-1999 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Hard | 0 | 01-01-1997 | 30-06-1997 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
SCR Altach | 10 | 01-07-1991 | 01-09-1991 | 3 | 2 | 5 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 1.1 |
|
SCR Altach | 0 | 01-07-1987 | 30-06-1988 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
10 | 2066 jours | 3 | 2 | 5 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 1.2 |
1
Débuts par équipe
Équipe | Accueil | Match | Âge | |
SCR Altach | 20-07-1991 | 1 - 2 | 43 |
1
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
1ère Division Autriche | 1 - 2 | 43 |
PALMARÈS
0 | Titres dans le Palmarès de l'entraîneur |