Carrière et palmarès de Pierre Mauron
Pierre Mauron
Informations Générales sur l'entraîneur de
Données personnelles
Nom complet
Pierre Mauron
Nom court
Pierre Mauron
Date de naissance
04 Janvier 1960 (64 ans)
Lieu de naissance
Nantua (France)
Pays naissance
France
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
1/7/2006
Fin de Contrato
30/6/2008
Compétition
Táctica más usada
Debut fecha
1
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bourg-Péronnas | 0 | 01-07-2006 | 30-06-2008 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Bourg-Péronnas | 0 | 01-07-1996 | 31-12-1998 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Bourg-Péronnas | 0 | 01-07-1989 | 30-11-1991 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
0 | 2525 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
PALMARÈS
0 | Titres dans le Palmarès de l'entraîneur |