Carrière et palmarès de Aulis Rytkönen
Aulis Rytkönen
Informations Générales sur l'entraîneur de
Données personnelles
Nom complet
Aulis Rytkönen
Nom court
Aulis Rytkönen
Lieu de naissance
Karttula (Finland)
Pays naissance
Finlande
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
1/7/1975
Fin de Contrato
31/12/1979
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
15/09/1963
2
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HJK Helsinki | 4 | 01-07-1975 | 31-12-1979 | 0 | 0 | 4 | 4-4-2 | 5.5 | : | 1 | 0 |
|
Finlandia | 10 | 01-07-1975 | 30-06-1979 | 4 | 1 | 5 | 4-4-2 | 3.6 | : | 0.6 | 1.3 |
|
HJK Helsinki | 6 | 01-07-1960 | 30-12-1971 | 0 | 0 | 6 | 4-4-2 | 4.8 | : | 0.8 | 0 |
20 | 7303 jours | 4 | 1 | 15 | 4-4-2 | 4.4 | : | 0.8 | 0.8 |
2
Débuts par équipe
Équipe | Accueil | Match | Âge | |
HJK Helsinki | 15-09-1963 | 1 - 4 | 34 | |
Finlandia | 03-09-1975 | 4 - 1 | 46 |
5
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
Coupe des coupes | 1 - 4 | 34 | ||
Ligue des Champions | 2 - 3 | 36 | ||
Europa League | 4 - 1 | 46 | ||
Compétitions Internationales | ||||
Qualifications Euro | 4 - 1 | 46 | ||
Qualif. Coupe du Monde - Europe | 7 - 1 | 47 |
PALMARÈS
0 | Titres dans le Palmarès de l'entraîneur |